Wkład użytkownika
Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 11:13, 18 maj 2022 (różn. | hist.) . . (+104) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Tarcze z pajęczyny. Sentencje o czytaniu, poecie, poezji, tworzeniu, wierszu, z dodatkiem'' (2022))
- 11:05, 21 gru 2021 (różn. | hist.) . . (+89) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim. Recepecja i wypisy'' (2021).)
- 11:57, 28 sie 2021 (różn. | hist.) . . (+37) . . m Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: Zasłużony dla Gminy Orzysz (2021))
- 13:55, 17 mar 2021 (różn. | hist.) . . (+101) . . m Michał Kajka (→Źródła: 7. Zbigniew Chojnowski / Michał Kajka. Poeta mazurski. - Olsztyn: OBN im. W. Kętrzyńskiego, 1992.) (ostatnia)
- 19:12, 8 mar 2021 (różn. | hist.) . . (+128) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej'', redakcja i wstęp Z. Chojnowski, Kraków 2020.)
- 10:05, 3 sty 2021 (różn. | hist.) . . (+56) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: , a następnie wybrany na kadencję 2021-2024 ; ponownie został jego członkiem na okres od 2020 do 2023 r.)
- 14:29, 31 gru 2020 (różn. | hist.) . . (+87) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Marcin Gerss, Jest Bóg!'', wstęp i oprac. tekstu Z. Chojnowski, Białystok 2020.)
- 22:21, 3 paź 2020 (różn. | hist.) . . (+62) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne'' (2020).)
- 22:14, 3 paź 2020 (różn. | hist.) . . (+84) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury (2020))
- 10:44, 26 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+39) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: na lata 2020-2023 wybrany jako specjalista KNoL-u)
- 11:12, 22 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+11) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: na kadencje: 2015-2019, 2020-2023.)
- 20:16, 7 maj 2020 (różn. | hist.) . . (-58) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 10:36, 1 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+266) . . m Zbigniew Chojnowski
- 14:46, 3 lut 2020 (różn. | hist.) . . (+159) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Od 1 stycznia 2020 dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.)
- 08:43, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+160) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Zasłużony Działacz Kultury (2001) *Srebrny Krzyż Zasługi (2002) *Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009) *Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2015))
- 08:39, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+4) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Erwinowi Krukowi)
- 08:35, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+83) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Honorowy tytuł Przyjaciela Muzeum Ziemi Piskiej (2019))
- 08:31, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+31) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Członek Olsztyńskiego Forum Naukowego (od 13 grudnia 2019).)
- 18:54, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+3) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 18:53, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 18:52, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: *Proza: **''Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego" (2019))
- 16:21, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach. Północne miniatury krytyczne'' (2018). **''Koloryty ziem pruskich i varia. Północne miniatury krytyczne'' (2018). **''Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny'')
- 10:55, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+236) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: członek Rady Uczelni UWM (2019-2020) ; Członek Rady Programowej Redakcji "Nowego Napisu" (od 2018) ; Członek Komisji Nauk Humanistycznych przy PAN - Oddział w Olsztynie i w Białymstoku (od 2019 wiceprzewodniczący).)
- 07:22, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (-11) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 07:20, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+11) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: Odcienie kultury literackiej)
- 07:19, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+27) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: "Prace Literaturoznawcze")
- 08:48, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 08:48, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+168) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Zakładem Literatury Literatury Współczesnej i Teorii Literatury; Promotor w przewodzie nadania Erwinowi Krukowi tytułu doktora honoris causa (1 czerwca 2016.)
- 08:37, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+76) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Michał Kajka, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne'' (2008))
- 08:32, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+23) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: "Forum Akademickiego",)
- 18:54, 29 mar 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . m Zbigniew Chojnowski (Członek Rady Uczelni UWM w Olsztynie na kadencję 2019-2020.)
- 14:48, 23 lut 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: Martinek)
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)