Wkład użytkownika
Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 13:55, 17 mar 2021 (różn. | hist.) . . (+101) . . m Michał Kajka (→Źródła: 7. Zbigniew Chojnowski / Michał Kajka. Poeta mazurski. - Olsztyn: OBN im. W. Kętrzyńskiego, 1992.) (ostatnia)
- 19:12, 8 mar 2021 (różn. | hist.) . . (+128) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej'', redakcja i wstęp Z. Chojnowski, Kraków 2020.)
- 10:05, 3 sty 2021 (różn. | hist.) . . (+56) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: , a następnie wybrany na kadencję 2021-2024 ; ponownie został jego członkiem na okres od 2020 do 2023 r.)
- 14:29, 31 gru 2020 (różn. | hist.) . . (+87) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Marcin Gerss, Jest Bóg!'', wstęp i oprac. tekstu Z. Chojnowski, Białystok 2020.)
- 22:21, 3 paź 2020 (różn. | hist.) . . (+62) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne'' (2020).)
- 22:14, 3 paź 2020 (różn. | hist.) . . (+84) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury (2020))
- 10:44, 26 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+39) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: na lata 2020-2023 wybrany jako specjalista KNoL-u)
- 11:12, 22 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+11) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: na kadencje: 2015-2019, 2020-2023.)
- 20:16, 7 maj 2020 (różn. | hist.) . . (-58) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 10:36, 1 maj 2020 (różn. | hist.) . . (+266) . . m Zbigniew Chojnowski
- 14:46, 3 lut 2020 (różn. | hist.) . . (+159) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Od 1 stycznia 2020 dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.)
- 08:43, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+160) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Zasłużony Działacz Kultury (2001) *Srebrny Krzyż Zasługi (2002) *Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009) *Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2015))
- 08:39, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+4) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Erwinowi Krukowi)
- 08:35, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+83) . . Zbigniew Chojnowski (→Nagrody i odznaczenia: *Honorowy tytuł Przyjaciela Muzeum Ziemi Piskiej (2019))
- 08:31, 15 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+31) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Członek Olsztyńskiego Forum Naukowego (od 13 grudnia 2019).)
- 18:54, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+3) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 18:53, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 18:52, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: *Proza: **''Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego" (2019))
- 16:21, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach. Północne miniatury krytyczne'' (2018). **''Koloryty ziem pruskich i varia. Północne miniatury krytyczne'' (2018). **''Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny'')
- 10:55, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+236) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia: członek Rady Uczelni UWM (2019-2020) ; Członek Rady Programowej Redakcji "Nowego Napisu" (od 2018) ; Członek Komisji Nauk Humanistycznych przy PAN - Oddział w Olsztynie i w Białymstoku (od 2019 wiceprzewodniczący).)
- 07:22, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (-11) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 07:20, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+11) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: Odcienie kultury literackiej)
- 07:19, 25 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+27) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: "Prace Literaturoznawcze")
- 08:48, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 08:48, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+168) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Zakładem Literatury Literatury Współczesnej i Teorii Literatury; Promotor w przewodzie nadania Erwinowi Krukowi tytułu doktora honoris causa (1 czerwca 2016.)
- 08:37, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+76) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Michał Kajka, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne'' (2008))
- 08:32, 23 maj 2019 (różn. | hist.) . . (+23) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: "Forum Akademickiego",)
- 18:54, 29 mar 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . m Zbigniew Chojnowski (Członek Rady Uczelni UWM w Olsztynie na kadencję 2019-2020.)
- 14:48, 23 lut 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: Martinek)
- 21:58, 22 lut 2019 (różn. | hist.) . . (+162) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Viditelný obzor. Vždy je někde noc'', przekład na jęz. czeski Libor Matinek, posłowie: Piotr Michałowski, Stanisław Burkot, L. Matinek, (Opava 2019))
- 23:16, 20 gru 2018 (różn. | hist.) . . (0) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 23:15, 20 gru 2018 (różn. | hist.) . . (+134) . . Zbigniew Chojnowski (**''Północne miniatury krytyczne. Kultura literacka na Warmii i Mazurach'' (2018). **''Północne miniatury krytyczne. KOloryty ziem pruskich i varia'' (2018).)
- 21:53, 29 sie 2018 (różn. | hist.) . . (+7) . . Zbigniew Chojnowski (→Twórczość: czeski,)
- 21:52, 29 sie 2018 (różn. | hist.) . . (-68) . . m Zbigniew Chojnowski (→Twórczość)
- 08:13, 17 maj 2018 (różn. | hist.) . . (+37) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Zawsze gdzieś jest noc'' (2018))
- 08:52, 28 mar 2018 (różn. | hist.) . . (+41) . . Zbigniew Chojnowski (za książkę ''Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła'' *Nominacja do Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego - ''Widny kres'' (2017))
- 13:39, 22 sty 2018 (różn. | hist.) . . (+161) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Nic a nic'' = ''Vobec ale vobec'' = ''Rien de rien'', przekł. na jęz. franc.: Frédérick Laurent; przekł. na jęz. czes.: Libor Martinek (Olsztyn 2017))
- 11:39, 8 lis 2017 (różn. | hist.) . . (+234) . . Zbigniew Chojnowski (Wyróżnienie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku za badania nad polską poezją XX i XXI wieku oraz badania nad literaturą regionu – piśmiennictwem i kulturą Mazurów (2017))
- 10:12, 28 sie 2017 (różn. | hist.) . . (+6) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 10:11, 28 sie 2017 (różn. | hist.) . . (+103) . . Zbigniew Chojnowski (**''Regionalizm literacki - historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, Elżbieta Rybicka, Kraków 2017.)
- 08:38, 11 sie 2017 (różn. | hist.) . . (+24) . . m Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 13:45, 28 gru 2016 (różn. | hist.) . . (+93) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia: Jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa (od 2012 roku).)
- 14:22, 11 gru 2016 (różn. | hist.) . . (+143) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje: **''Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł'', red. Zbigniew Chojnowski, Małgorzata Mikołajczak, Kraków 2016.)
- 11:36, 5 gru 2016 (różn. | hist.) . . (+85) . . m Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 10:54, 12 sie 2016 (różn. | hist.) . . (+83) . . m Zbigniew Chojnowski (**''Zwierzyniec mazurski'', wybór, oprac. i wstęp Z. Chojnowski, Dąbrówno 2016)
- 19:07, 4 cze 2016 (różn. | hist.) . . (+1) . . Zbigniew Chojnowski (→Publikacje)
- 22:10, 1 cze 2016 (różn. | hist.) . . (+67) . . Zbigniew Chojnowski
- 19:36, 12 maj 2016 (różn. | hist.) . . (+218) . . m Zbigniew Chojnowski
- 20:45, 26 lis 2015 (różn. | hist.) . . (+105) . . Zbigniew Chojnowski (→Biografia)
- 09:56, 16 kwi 2015 (różn. | hist.) . . (+2) . . Zbigniew Chojnowski (**''Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła'' (2014).)
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)